29 января новым ректором Красноярского государственного медицинского университета имени Войно-Ясенецкого выбрали Алексея Протопопова – доктора медициниских наук и депутата краевого Заксобрания, с прошлого августа исполнявшего обязанности главы вуза.
9934
29.01.2020
29 января на заседании Думы Чунского района депутаты приняли отставку мэра. Глава Чунского района Валерий Тюменцев покинул пост по собственному желанию. Информацию уже подтвердили в администрации муниципалитета.
9064
29.01.2020
В ближайшее время глава Чувашии Михаил Игнатьев покинет свой пост. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники, близкие к администрации президента РФ. По их информации, Игнатьев официально сложит свои полномочия на этой или следующей неделе. На звонки журналистов он не отвечает.
10567
28.01.2020
Бывший министр культуры Владимир Мединский получил должность помощника президента России. Аналогичный пост получил и бывший министр экономики и развития Максим Орешкин. Указ об этом опубликовали 24 января на сайте Кремля.
23413
24.01.2020
22 января стало известно, что Сергей Ерёмин подписал распоряжение об увольнении двух своих заместителей: начальника департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслава Полищука и департамента социальной политики Натальи Бобровой.
29427
24.01.2020
Минприроды Бурятии получило нового главу – правда, пока временно. И. о. министра стала заместитель главы ведомства Наталья Тумуреева. Она начинает исполнять свои обязанности главы министерства с 23 января. Соответствующий указ о назначении подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
17955
23.01.2020
Бывший министр труда Максим Топилин 22 января получил должность главы Пенсионного фонда России. До него фонд возглавлял Антон Дроздов, он перешёл на пост замглавы Минфина. Также премьер-министр Михаил Мишустин назначил на новую должность экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову.
21240
23.01.2020
Два заместителя мэра Красноярска – Вячеслав Полищук и Наталья Боброва – по собственному желанию ушли со своих постов. С соответствующим распоряжением можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.
7299
22.01.2020
Дамбинима Самбуев с 21 января освобожден от должности министра здравоохранения Бурятии. Указ о его увольнении подписал глава республики Алексей Цыденов. Дамбинима Самбуев Документ вступил в силу.
7815
22.01.2020
Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 января представил новый состав правительства. В новом кабинете стало девять вице-премьером вместо десяти. Всего трое из них сохранили свои посты, ещё шестеро – новички. Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.
22387
22.01.2020
Владимир Путин предложил Юрию Чайке занять должность полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе. Экс-генпрокурор принял это предложение и заявил, что уделит внимание «вопросам жизни в регионе». Об этом 21 января сообщил «Коммерсант».
18193
21.01.2020
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев уволил Бориса Балыбердина в связи с утратой доверия. Напомним, еще в октябре 2019 года суд обязал Сергея Левченко уволить главу ветеринарной службы, поскольку тот трудоустроил своих родственников в подведомственные учреждения.
10434
21.01.2020
В Назаровском районе прокуратура обнаружила конфликт интересов, после чего главе сельсовета пришлось уволиться. Коммунальные услуги населению села Сахапта и четырех окрестных деревень предоставляет МУП «Сахаптинское ЖКХ». Недавно руководителем предприятия назначили Сергея Липнягова.
7457
21.01.2020
Юрий Чайка уходит с должности генерального прокурора России. Причиной тому «переход на другую работу», сообщает пресс-служба президента страны. Какой пост он займет в дальнейшем, не уточняется.
9246
20.01.2020
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил исполняющего обязанности министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона. 20 января этот пост заняла Оксана Недорубкова. Ранее она была начальником отдела методологического обеспечения министерства.
21372
20.01.2020
Прокуратура добилась изменений в формулировке причин отставки министра лесного комплекса Прибайкалья Сергея Шеверды. 20 января Кировский районный суд удовлетворил иск ведомства к губернатору. Теперь Шеверда отправлен в отставку не по собственному желанию, а «в связи с утратой доверия».
18711
20.01.2020
Председатель Правительства России Михаил Мишустин 17 января издал распоряжение, которым назначил главой Федеральной налоговой службы Егорова Даниила Вячеславовича. Справка Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве.
9319
18.01.2020
Министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор покинул свою должность. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Вакантное кресло главы минприроды предложили занять бывшему заместителю мэра Улан-Удэ Алексею Хандархаеву.
7841
17.01.2020
Глава ПФР республики Бурятия Евгений Ханхалаев подал в отставку. 70-летний Евгений Казакович возглавлял отделение Пенсионного фонда на протяжении 15 лет. Официальный комментарий ведомства ожидается в понедельник, 20 января.
7106
17.01.2020
Министр здравоохранения Бурятии 16 января написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом журналистам сообщил сам Дамбинима Самбуев. По его словам, пока заявление находится на рассмотрении. Комментировать причины увольнения Самбуев не стал.
9127
17.01.2020
Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Документ опубликован на сайте Кремля. Напомним, 15 января правительство страны в полном составе подало в отставку.
19301
17.01.2020
Утром 16 января стало известно, что мэр Улан-Удэ определился с кандидатурой нового главы Железнодорожного района. Им стал Николай Попов, который три месяца занимал эту же должность, но с приставкой «и. о.». Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
21366
16.01.2020
Правительство России в полном составе ушло в отставку после послания президента Владимира Путина 15 января. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев. По информации РИА Новости, Путин поблагодарил всех членов правительства, «хотя не всё получилось».
24955
15.01.2020
Кажется, Сергей Ерёмин на глазах публики проворачивает политтехнологический ход под названием «замять негативный фон посредством показных увольнений». 13 января в красноярском сегменте телеграма из разных источников появились инсайды о «пакетном» увольнении в администрации Красноярска.
29046
14.01.2020
Игорь Кобзев 14 января представил коллективу министерства образования и педагогам региона двух новых заместителей министра. Директор Иркутского авиационного техникума Артём Якубовский занял пост заместителя по вопросам среднего профессионального образования.
11853
14.01.2020
В ходе рабочей поездки по региону губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставки глав четырёх районов.
22981
14.01.2020
10 января совет депутатов Заиграевского района Бурятии выбрал исполняющего обязанности главы района. Им снова стал Анатолий Чмелёв, уже занимавший этот пост ранее. Напомним, в отношении главы района Александра Бурлакова сейчас расследуются три уголовных дела.
22979
14.01.2020
Игорь Кобзев 10 января назначил Анастасию Мушникову исполняющим обязанности главы пресс-службы правительства Иркутской области. Ранее она была заместителем начальника управления. Напомним, что с 17 сентября 2019 года пресс-службу возглавлял журналист Павел Добродеев.
26500
13.01.2020
Из минувшего 2019 года в новый 2020 год друг за другом перешли многочисленные скандалы вокруг руководства Татышев-парка - любимого места отдыха красноярцев.
28083
10.01.2020
9 января состоялось первое в 2020 году собрание Ученого совета Байкальского госунивеоситета. В основной повестке заседания Ученый совет утвердил порядок и процедуру проведения выборов ректора. Были назначены председатель, секретарь и члены комиссии по проведению выборов.
11303
10.01.2020
Многострадальный Заиграевский район Бурятии обрел нового прокурора. Приказом генерального прокурора России на должность прокурора Заиграевского района Бурятии назначен Антон Анандаев. Ранее Анандаев работал прокурором Хоринского района.
10229
31.12.2019
Мэрия Иркутска продлила контракт с директором муниципального предприятия «Центральный рынок» Владиславом Свердловым еще на один месяц. Напомним, контракт Свердлова закончился 23 декабря, однако он продолжал находиться на своем месте.
9900
31.12.2019
30 декабря на должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Иркутской области была назначена глава регионального отделения Росздравнадзора Наталия Ледяева.
26139
31.12.2019
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 30 декабря назначил исполняющего обязанности министра по молодёжной политике. Им стал Егор Луковников. С новым министром заключили контракт на три месяца. Ранее ведомство возглавлял Александр Попов.
25538
30.12.2019
Олег Ярошенко больше не будет возглавлять Минздрав Прибайкалья. Его Его обязанности будет исполнять экс-глава регионального управления Росздравнадзора Наталия Ледяева. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 30 декабря. Наталия Петровна Ледяева закончила Оренбургский мединститут.
15823
30.12.2019
Наблюдательный совет Гарантийного фонда республики Бурятии выбрал нового директора фонда. Им стала бывший руководитель бурятского отделения банка «Русский Стандарт» Анастасия Волкова. Анастасия Петровна — профессиональный руководитель. В условиях кризиса она смогла увеличить рентабельность бизнеса.
ОфициозЭкономика и бизнесБурятия
21376
30.12.2019
Семьям погибших и пострадавших при прорыве дамб на реке Сейбе власти Красноярского края выплатили из резервного фонда 22,5 миллиона рублей компенсаций. Об этом со ссылкой на Министерство социальной политики региона сообщает РИА Новости.
6902
30.12.2019
Священный Синод направил митрополита Иркутского и Ангарского Вадима в Ярославль на смену ушедшему на покой митрополиту Пантелеймону. Решение было принято на заседании Синода 26 декабря. Владыка Вадим станет Преосвященным Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии.
11850
27.12.2019
25 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сделал несколько важных программных заявлений. Остановимся на основных. О главном приоритете: — Это реализация программы ликвидации последствий наводнения, которая рассчитана на три года. ...
35460
26.12.2019
26 декабря стало известно о новом назначении в администрации губернатора Красноярского края. Александр Усс назначил Максима Кудрявцева руководителем пресс-службы и заместителем руководителя Администрации Губернатора Красноярского края.
8090
26.12.2019
Владимир Путин 25 декабря подписал указ об освобождении от должностей пяти генералов силовых ведомств.
19293
26.12.2019
Проект по наведению порядка на красноярских предприятиях лесной отрасли будет курировать советник губернатора Владимир Шаешников.
58566
25.12.2019
В ходе итоговой в 2019 году пресс-конференции Александр Усс в очередной раз пообещал навести порядок в лесопромышленном комплексе региона. По словам Усса, в ближайшие годы лесная отрасль Красноярского края может стать с точки зрения порядка «модельной» для страны.
26450
24.12.2019
Депутаты краевого Заксобрания одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому парковками в Красноярске теперь будет заниматься региональные власти.
11511
23.12.2019
Самый скандальный министр здравоохранения за всю историю Иркутской области Олег Ярошенко пока остался на своем посту. Пертурбации, намеченные на 23 декабря врио губернатора региона Игорем Кобзевым, его не затронули.
22188
23.12.2019
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 23 декабря сменил руководителя службы ветеринарии. Место Бориса Балыбердина занял Сергей Шевченко. Напомним, что суд ещё в октябре этого года обязал Сергея Левченко отправить Балыбердина в отставку.
ПолитикаОфициозБратья меньшиеИркутск
27954
23.12.2019
Врио губернатора Иркутской области 23 декабря сменил министра экономического развития региона. Им стал Владимир Гордеев. Ранее Гордеев был лишь заместителем главы ведомства. До него министерством руководил Евгений Орачевский, он ушёл в отставку и стал первым вице-премьером Забайкалья.
ПолитикаОфициозЭкономика и бизнесИркутск
25708
23.12.2019
Артур Сулейманов лишился поста министра ЖКХ Иркутской обалсти. 23 декабря врио губернатора Кобзев назначил на этот пост Сергея Михайловича Малинкина. Ранее Малинкин был заместителем Сулейманова. Он возглавлял управление энергетики и газификации министерства.
29765
23.12.2019
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 23 декабря назначил Елену Апанович министром образования региона. В правительстве Сергея Левченко эту должность занимала Валентина Перегудова, Апанович была её заместителем. Фото: irgups.
ПолитикаОфициозОбразованиеИркутск
36874
23.12.2019